Kreistagsfraktion CDU |
Donie, Brigitte | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 02.11.2020 | von 01.10.1999 bis 02.11.2020 |
Heuel, Dieter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 13.11.2009 | von 01.12.2004 bis 13.11.2009 |
Kitz, Marcus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.07.2014 | | von 04.07.2014 |
Metz, Martin | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.07.2014 | 30.09.2016 | von 04.07.2014 bis 30.09.2016 |
Rackwitz-Zimmermann, Heidi | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 13.11.2009 | von 01.10.1999 bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Becker, Horst | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 16.07.2010 | von 01.10.1999 bis 16.07.2010 |
Windhuis, Wilhelm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2016 | | von 14.11.2016 |
Kreistagsfraktion SPD |
Tendler, Dietmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 |
Tüttenberg, Achim | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 04.07.2019 | von 01.10.1999 bis 04.07.2019 |
Kreistagsfraktion FDP |
Finke, Rudolf | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 30.10.2009 | von 01.12.2004 bis 30.10.2009 |