Kreistagsfraktion CDU |
Donix, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Helmes, Hildegard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Herbrecht, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kunert, Notburga | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Leitterstorf, Sigrid | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Leitterstorf, Sigrid | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Neuber, Ludwig | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Strachwitz, Uta | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Deussen-Dopstadt, Gabi | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Geske, Edith | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 19.03.2010 | von 13.11.2009 bis 19.03.2010 |
Geske, Edith | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 19.03.2010 | 21.03.2011 | von 19.03.2010 bis 21.03.2011 |
Thiel, Astrid | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Eichner, Harald | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Göllner, Stefanie | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Herchenbach-Herweg, Veronika | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.12.2012 | | von 20.12.2012 |
Kehlenbach, Dorothea | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Mazur-Flöer, Cornelia | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Recki, Gerda | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Tüttenberg, Achim | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 20.12.2012 | von 13.11.2009 bis 20.12.2012 |
Wegener, Dr. Walter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Witte, Elke | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion FDP |
Frohnhöfer, Renate | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | | |
Küpper, Christoph | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Sauer, Sabine | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion DIE LINKE |
Groeneveld, Uwe | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Otter1, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Kreistagsabgeordneter NPD |
Meise, Stephan | NPD | NPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Bruch, Clemens | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | | |
Grüner, Lydia | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Grüner, Lydia | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Lange, Willi | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Leven, Doris | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | | |
Ost, Erika | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Rettig, Alexander | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Wessel, Wilfried | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Wiechert, Luise | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | | |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Eifert, Bettina | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 19.11.2012 | | von 19.11.2012 |
Piéla, Günter | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Ruiters, Katja | SPD | SPD stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 19.03.2010 | von 13.11.2009 bis 19.03.2010 |
Ruiters, Katja | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 19.03.2010 | | von 19.03.2010 |
Wieja, Claudia | Grüne | Grüne ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 31.10.2012 | von 13.11.2009 bis 31.10.2012 |
Sachkundige/r Bürger/innen SPD |
Degenhardt, Ingo | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Müller, Claus | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Rentzsch, Jana | FDP | FDP stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen DIE LINKE |
Aufgebauer, Tobias | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | 01.05.2012 | von 15.12.2011 bis 01.05.2012 |
Beinersdorf, Martin | DIE LINKE | DIE LINKE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 17.10.2013 | | von 17.10.2013 |
Dähmlow, Heinz | DIE LINKE | DIE LINKE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 21.03.2011 | 15.12.2011 | von 21.03.2011 bis 15.12.2011 |
Hamm, Gudrun | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 27.08.2012 | 17.10.2013 | von 27.08.2012 bis 17.10.2013 |
Köppinger, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 21.03.2011 | 15.12.2011 | von 21.03.2011 bis 15.12.2011 |
Köppinger, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | 16.10.2013 | von 15.12.2011 bis 16.10.2013 |
Köppinger, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 17.10.2013 | | von 17.10.2013 |
Beratendes Mitglied |
Klippel, Harald | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 19.03.2010 | 17.12.2010 | von 19.03.2010 bis 17.12.2010 |
Sachkundiger Einwohner SozA |
Haack, Udo | Träger d. fr. Jugendhilfe | Träger d. fr. Jugendhilfe beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2010 | 28.01.2013 | von 17.12.2010 bis 28.01.2013 |
Haack, Udo | Träger d. fr. Jugendhilfe | Träger d. fr. Jugendhilfe Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 28.01.2013 | | von 28.01.2013 |
Hassel, Erwin | Träger d. fr. Jugendhilfe | Träger d. fr. Jugendhilfe beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.01.2013 | | von 28.01.2013 |
Klippel, Harald | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 17.12.2010 | 28.01.2013 | von 17.12.2010 bis 28.01.2013 |
Träger der freien Jugendhilfe |
Dobersalske, Werner | Träger d. fr. Jugendhilfe | Träger d. fr. Jugendhilfe Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 19.03.2010 | 17.12.2010 | von 19.03.2010 bis 17.12.2010 |
Schriftführer/in |
Breuer, Heinz-W. | | stellv. Schriftführer/in | stellv. Schriftführer/in | | | |
Kreistagsabgeordnete Bürger für Meckenheim |
Nöthen, Hermann-Josef | Bürger für Meckenheim | Bürger für Meckenheim stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Freie Unabhängige Wählergemeinschaft |
Streng, Maria Luise | FUW/Piraten | FUW/Piraten ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 16.04.2012 | von 13.11.2009 bis 16.04.2012 |
Sachkundige/r Bürger/innen FUW/BfM |
Fellner, Jürgen | FUW/BfM | FUW/BfM stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | 26.01.2012 | von 15.12.2011 bis 26.01.2012 |
Schmidt, Uwe | FUW/Piraten | FUW/Piraten ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 16.04.2012 | | von 16.04.2012 |