Kreistagsfraktion SPD |
Bähr-Losse, Bettina | Parteilos | Parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Becker-Steinhauer, Renate | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Behner, Horst | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Dalmus, Willi | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Ellmer, Udo | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 19.03.2010 | | von 19.03.2010 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Endler, Peter | FDP | FDP ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 19.03.2010 | | von 19.03.2010 |
Kreistagsfraktion CDU |
Eyermann, Emil | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Feilen, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Gansauer, Jürgen | FDP | FDP stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 17.12.2010 | | von 17.12.2010 |
Gansäuer, Erhard | FDP | FDP ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | | 19.03.2010 | bis 19.03.2010 |
Gansäuer, Erhard | FDP | FDP stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 19.03.2010 | 08.11.2010 | von 19.03.2010 bis 08.11.2010 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Gasper, Franz | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.06.2014 | bis 13.06.2014 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Geske, Edith | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FUW/BfM |
Giersberg, Paul | FUW/BfM | FUW/BfM stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Schriftführer/in |
Herold, Frank | | stellv. Schriftführer/in | stellv. Schriftführer/in | | 07.12.2009 | bis 07.12.2009 |
Kreistagsfraktion FDP |
Hildebrandt, Alexander | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Höhner, Hans-Peter | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 12.06.2014 | von 13.11.2009 bis 12.06.2014 |
Sachkundige/r Bürger/innen FUW/BfM |
Klein, Christian | FUW/BfM | FUW/BfM stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Kreistagsfraktion FDP |
Kuhlmann, Dr. Friedrich-Wilhelm | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Langer, Ralf | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 11.12.2009 | 10.04.2013 | von 11.12.2009 bis 10.04.2013 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Langer, Ralf | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.04.2013 | | von 10.04.2013 |
Sachkundige/r Bürger/innen SPD |
Lindemann, André | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Lindenberg, Rolf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Lindner, Prof. Dr. Hans-Günter | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Männig-Güney, Nicole | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | | von 21.03.2011 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Metz, Martin | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | | von 21.03.2011 |
Müller, Hans-Werner | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Müller, Richard | FDP | FDP stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsabgeordnete Bürger für Meckenheim |
Nöthen, Hermann-Josef | Bürger für Meckenheim | Bürger für Meckenheim ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion DIE LINKE |
Otter1, Michael | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Pelka, Torsten | FDP | FDP stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 19.03.2010 | bis 19.03.2010 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Piéla, Günter | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Post, Hans Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 31.05.2010 | von 13.11.2009 bis 31.05.2010 |
Rackwitz-Zimmermann, Heidi | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Rahmel, Heidi | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistagsfraktion SPD |
Scharnhorst, Udo | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FUW/BfM |
Schliefer, Raimund | FUW/BfM | FUW/BfM stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 |
Kreistagsfraktion CDU |
Schmitz, Karl | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistagsfraktion SPD |
Schulz, Jürgen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Sell, Michael | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Sicher, Susanne | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Steinberg, Gerd-Ernst | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Steiner, Ingo | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 11.12.2009 | von 13.11.2009 bis 11.12.2009 |
Steiner, Ingo | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Steiner, Ingo | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 11.12.2009 | | von 11.12.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Stremlau, Kurt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Tendler, Dietmar | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 13.11.2009 | bis 13.11.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Weißenfels, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Wolf, Heiko | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Kreistagsfraktion CDU |
Zähren, Frank | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Zähren, Frank | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2010 | | von 01.07.2010 |