Kreistagsfraktion CDU |
Becker-Steinhauer, Renate | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 24.09.2012 | von 13.11.2009 bis 24.09.2012 |
Becker-Steinhauer, Renate | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.09.2012 | | von 24.09.2012 |
Krauß, Oliver | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion FDP |
Kuhlmann, Dr. Friedrich-Wilhelm | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 11.12.2009 | | von 11.12.2009 |
Küpper, Christoph | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistagsfraktion SPD |
Kusserow, Jürgen | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | | | |
Kreistagsfraktion CDU |
Mersch, Renate | parteilos/fraktionslos | parteilos/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 24.09.2012 | von 13.11.2009 bis 24.09.2012 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Metz, Martin | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Owczarczak-Borowski, Claudia | GRÜNE/fraktionslos | GRÜNE/fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion FDP |
Pagels, Hans-Joachim | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Sachkundige/r Bürger/innen FDP |
Reker, Klaus | FDP | FDP persönl. Stellvertreter (SKB) | persönl. Stellvertreter (SKB) | 13.11.2009 | 11.12.2009 | von 13.11.2009 bis 11.12.2009 |
Kreistagsfraktion CDU |
Richter, Gerhard | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Kreistagsfraktion SPD |
Schulz, Jürgen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreistagsfraktion CDU |
Solf, Michael | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 24.09.2012 | | von 24.09.2012 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Steiner, Ingo | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 30.10.2009 | bis 30.10.2009 |
Steiner, Ingo | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |