Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Kreistagsfraktion CDU | |||
Fiévet, Christoph | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter |
Gasper, Franz | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter |
Roth, Oliver | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Söllheim, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Kreistagsfraktion GRÜNE | |||
Anschütz, Lisa | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter |
Windhuis, Wilhelm | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Kreistagsfraktion SPD | |||
Lägel, Paul | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Richter, Michael | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistagsfraktion CDU | ||||||
Krauß, Oliver | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.11.2020 | bis 30.11.2020 | |
Roth, Oliver | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 30.11.2020 | bis 30.11.2020 | |
Kreistagsfraktion SPD | ||||||
Leuning, Tobias | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | 30.04.2022 | von 01.12.2020 bis 30.04.2022 |
Waldästl, Denis | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 01.12.2020 | 01.06.2022 | von 01.12.2020 bis 01.06.2022 |