Landrat |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, SSB (Verwaltungsausschuss) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 23.12.2013 | von 01.10.1999 bis 23.12.2013 |
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, GWG (Aufsichtsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Landschaftsversammlung Rheinland | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 11.12.2009 | von 01.10.1999 bis 11.12.2009 |
Region Köln/Bonn e.V. (Mitgliederversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 22.06.2014 | von 01.10.1999 bis 22.06.2014 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH ( Verwaltungsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg Aufsichtsrat (EnW) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Hochbegabtenstiftung der KSK Köln Kuratorium | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
KRS Kompostwerk Rhein-Sieg Verwaltungs GmbH (Aufsichtsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 13.11.2009 | von 05.11.2004 bis 13.11.2009 |
Kuratorium der Stiftung "Für uns Pänz" | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (Konsortialausschuss) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 22.06.2014 | von 05.11.2004 bis 22.06.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2004 | 22.06.2014 | von 16.12.2004 bis 22.06.2014 |
Stiftung "Abtei Heisterbach" | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.03.2005 | 22.06.2014 | von 17.03.2005 bis 22.06.2014 |
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR (Institutsausschuss) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.07.2006 | 22.06.2014 | von 13.07.2006 bis 22.06.2014 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 22.06.2014 | von 13.11.2009 bis 22.06.2014 |
Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH (Aufsichtsrat) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.12.2009 | 22.06.2014 | von 11.12.2009 bis 22.06.2014 |
Vorsitzende/r |
Kreisausschuss | Landrat | Landrat Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 10.10.1994 | 22.06.2014 | von 10.10.1994 bis 22.06.2014 |
Kreistag | Landrat | Landrat Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 10.10.1994 | 22.06.2014 | von 10.10.1994 bis 22.06.2014 |
|
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.07.2006 | 22.06.2014 | von 13.07.2006 bis 22.06.2014 |
Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH (Gesellschafterversammlung) | Landrat | Landrat ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 11.12.2009 | von 13.11.2009 bis 11.12.2009 |