Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige/r Bürger/innen CDU | ||||||
Umweltausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 21.08.2014 | 02.11.2020 | von 21.08.2014 bis 02.11.2020 |