Verwaltung (Stellvertreter/in Landrat) |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH ( Verwaltungsrat) | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 05.11.2004 | 12.12.2013 | von 05.11.2004 bis 12.12.2013 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Gesellschafterversammlung) | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 05.11.2004 | 12.12.2013 | von 05.11.2004 bis 12.12.2013 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 05.11.2004 | 12.12.2013 | von 05.11.2004 bis 12.12.2013 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 11.07.2006 | 12.12.2013 | von 11.07.2006 bis 12.12.2013 |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 12.07.2006 | 12.12.2013 | von 12.07.2006 bis 12.12.2013 |
Verwaltung |
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH Aufsichtsrat | | Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 16.12.2004 | 12.12.2013 | von 16.12.2004 bis 12.12.2013 |
Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH (Gesellschafterversammlung) | | stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 12.12.2013 | von 13.11.2009 bis 12.12.2013 |