Kreistagsfraktion CDU |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 07.11.2009 | von 01.10.1999 bis 07.11.2009 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 07.11.2009 | von 01.10.1999 bis 07.11.2009 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.10.1999 | 07.11.2009 | von 01.10.1999 bis 07.11.2009 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 07.11.2009 | von 01.10.1999 bis 07.11.2009 |
Finanzausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 07.11.2009 | von 21.10.1999 bis 07.11.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 07.11.2009 | von 21.10.1999 bis 07.11.2009 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH ( Verwaltungsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.11.2003 | 07.11.2009 | von 10.11.2003 bis 07.11.2009 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 07.11.2009 | von 05.11.2004 bis 07.11.2009 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 07.11.2009 | von 05.11.2004 bis 07.11.2009 |
Planungs- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 07.11.2009 | von 05.11.2004 bis 07.11.2009 |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 07.11.2009 | von 05.11.2004 bis 07.11.2009 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2006 | 07.11.2009 | von 30.03.2006 bis 07.11.2009 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.06.2014 | | von 13.06.2014 |
Landschaftsversammlung Rheinland | CDU | CDU Ersatzmitglied | Ersatzmitglied | 22.07.2014 | 02.11.2020 | von 22.07.2014 bis 02.11.2020 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 06.03.2018 | von 21.08.2014 bis 06.03.2018 |
Finanzausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide e.V. (Vertreterversammlung) | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 09.03.2016 | von 21.08.2014 bis 09.03.2016 |
Kreisausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 30.11.2020 | von 21.08.2014 bis 30.11.2020 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 30.11.2020 | von 21.08.2014 bis 30.11.2020 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 30.11.2020 | von 21.08.2014 bis 30.11.2020 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Gesellschafterversammlung) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2018 | 30.11.2020 | von 06.03.2018 bis 30.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Ausschuss für Inklusion und Gesundheit | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Planung und Verkehr | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Rettungswesen und Katastrophenschutz | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Soziales und Integration | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Wahlausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.01.2024 | | von 22.01.2024 |
Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Finanzausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 13.06.2014 | von 13.11.2009 bis 13.06.2014 |