Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige/r Bürger/innen CDU | ||||||
Vergabekommission des Bau- und Vergabeausschusses | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 01.03.2020 | 07.01.2021 | von 01.03.2020 bis 07.01.2021 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 21.08.2014 | von 21.08.2014 | |
Auss.für Angel.von Menschen mit Behinderungen | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 26.02.2007 | 04.07.2014 | von 26.02.2007 bis 04.07.2014 |