Kreistagsfraktion GRÜNE |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Ausschuss für regionale Wirtschafts- und Strukturförderung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | | von 21.03.2011 |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 30.06.2010 | von 13.11.2009 bis 30.06.2010 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2010 | 21.03.2011 | von 01.07.2010 bis 21.03.2011 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | | von 13.11.2009 |