Kreistagsfraktion GRÜNE |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.11.2009 | 30.11.2020 | von 13.11.2009 bis 30.11.2020 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 05.11.2004 | 20.10.2009 | von 05.11.2004 bis 20.10.2009 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Ausschuss für Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 30.11.2020 | von 21.08.2014 bis 30.11.2020 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 30.10.2014 | 30.11.2020 | von 30.10.2014 bis 30.11.2020 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 30.10.2014 | 29.06.2016 | von 30.10.2014 bis 29.06.2016 |
AK Fondsanlage | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.07.2020 | | von 01.07.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 30.06.2010 | von 13.11.2009 bis 30.06.2010 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 30.10.2014 | | von 30.10.2014 |
Kreisausschuss | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.03.2019 | 30.11.2020 | von 28.03.2019 bis 30.11.2020 |
Wahlausschuss | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 22.01.2024 | | von 22.01.2024 |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 30.10.2014 | von 13.11.2009 bis 30.10.2014 |
Ausschuss für regionale Wirtschafts- und Strukturförderung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2010 | 21.03.2011 | von 01.07.2010 bis 21.03.2011 |
Kreissparkasse Köln (Verwaltungsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | | von 21.03.2011 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 30.10.2014 | von 21.08.2014 bis 30.10.2014 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2016 | | von 29.06.2016 |
Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.06.2018 | 02.02.2021 | von 20.06.2018 bis 02.02.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Kreisausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR (Institutsausschuss) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Vergabekommission des Bau- und Vergabeausschusses | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2020 | | von 01.12.2020 |
Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.02.2021 | | von 03.02.2021 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 05.11.2004 | 20.10.2009 | von 05.11.2004 bis 20.10.2009 |