Kreistagsfraktion GRÜNE |
Ausschuss für Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 30.09.2016 | von 13.11.2009 bis 30.09.2016 |
Ausschuss für Planung und Verkehr | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Ausschuss für regionale Wirtschafts- und Strukturförderung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für Rettungswesen und Katastrophenschutz | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2011 | 21.08.2014 | von 21.03.2011 bis 21.08.2014 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH ( Verwaltungsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.10.2010 | 30.09.2016 | von 28.10.2010 bis 30.09.2016 |
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.10.2010 | 30.09.2016 | von 28.10.2010 bis 30.09.2016 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 30.09.2016 | von 13.11.2009 bis 30.09.2016 |
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, SSB (Verwaltungsausschuss) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.12.2013 | 23.12.2013 | von 23.12.2013 bis 23.12.2013 |
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, SSB GmbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.02.2014 | 30.09.2016 | von 05.02.2014 bis 30.09.2016 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 28.10.2010 | 21.08.2014 | von 28.10.2010 bis 21.08.2014 |
Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
|
Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH (Lärmschutzbeirat) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 02.12.2009 | 30.09.2016 | von 02.12.2009 bis 30.09.2016 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Gleichstellungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Gleichstellungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.03.2011 | 04.07.2014 | von 21.03.2011 bis 04.07.2014 |
Kreisausschuss | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 28.10.2010 | 21.08.2014 | von 28.10.2010 bis 21.08.2014 |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 30.09.2016 | von 21.10.2009 bis 30.09.2016 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Planungs- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Planungs- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 05.11.2004 | 20.10.2009 | von 05.11.2004 bis 20.10.2009 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Kreistagsfraktion CDU |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 30.09.2016 | von 13.11.2009 bis 30.09.2016 |
|
Region Köln/Bonn e.V. (Mitgliederversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 30.09.2016 | von 13.11.2009 bis 30.09.2016 |
Kreistagsfraktion CDU |
Regionalrat (Bezirksregierung Köln) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.07.2014 | 30.09.2016 | von 04.07.2014 bis 30.09.2016 |
Kreistagsfraktion GRÜNE |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 30.09.2016 | von 21.08.2014 bis 30.09.2016 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 30.09.2016 | von 13.11.2009 bis 30.09.2016 |
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (Verbandsversammlung) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.10.2010 | 30.09.2016 | von 28.10.2010 bis 30.09.2016 |