Kreistagsfraktion CDU |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 30.10.2009 | von 01.10.1999 bis 30.10.2009 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 01.10.1999 | 30.10.2009 | von 01.10.1999 bis 30.10.2009 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.1992 | 30.10.2009 | von 03.11.1992 bis 30.10.2009 |
Kreissparkasse - Sparkassenausschuß | CDU | CDU stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 16.12.2004 | 30.10.2009 | von 16.12.2004 bis 30.10.2009 |
Kreisausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.1999 | 30.10.2009 | von 21.10.1999 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |